今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
核心技术人员 |
2013-01-01 |
-- |
|
CEO |
2021-07-01 |
-- |
|
核心技术人员 |
2013-03-01 |
-- |
|
总裁 |
2021-07-19 |
-- |
|
CFO |
2021-07-01 |
-- |
|
副总裁 |
2022-05-18 |
-- |
|
副总裁 |
2022-05-18 |
-- |
|
ORV总裁 |
2022-05-18 |
-- |
|
共享出行事业部总经理 |
2018-08-01 |
-- |
|
电动车事业部总经理 |
2020-04-01 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-01 |
-- |
|
董事会秘书 |
2015-08-01 |
-- |
|
核心技术人员 |
2015-05-01 |
-- |
|
机器人研发高级总监 |
2015-05-01 |
-- |
|
CTO |
2022-07-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2023-03-31 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2022-05-18 终止日期:2023-06-22
|
|||
董事长 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2023-12-30 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2024-04-02 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2024-04-24 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
第0届董事会 起始日期:2020-12-31 终止日期:2021-04-30
|
|||
董事长 |
2014-12-10 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2014-12-10 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2015-01-28 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2015-07-27 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2019-04-01 |
2020-12-02 |
|
董事 |
2019-10-26 |
2021-01-29 |
|
董事 |
2017-10-30 |
2019-10-26 |
|
董事 |
2016-06-06 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2018-10-15 |
2022-05-17 |
|
非独立董事 |
2020-12-02 |
2022-05-17 |
|
非独立董事 |
2021-02-23 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-02 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-02 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-02 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-02 |
2022-05-17 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
↑返回页顶↑ |